Christophe Marcel Leuenberger
wohnhaft in Movelier, aus Rüderswil Aktuelle Mandate: Leuenberger Immobilier Sàrl, LEC Group Sàrl Verbundene Personen: Hubert Michel Leuenberger, Cindy Silvia Leuenberger, Karen-Saïda Leuenberger-Kreienbühl und mehr So bleiben Sie über "Christophe Marcel Leuenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Marcel Leuenberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Marcel Leuenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Marcel Leuenberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Marcel Leuenberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Marcel Leuenberger arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Marcel Leuenberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Marcel Leuenberger
Publikationsnummer: HR01-1005919507, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Leuenberger Immobilier Sàrl, à Movelier, CHE-235.279.080, c/o Christophe et Karen-Saïda Leuenberger, Chemin de l'Etang 5, 2812 Movelier, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.12.2023.
But:
Achat, vente, mise en valeur d'immeubles, construction et rénovation d'immeubles.
Capital social:
CHF 20'100.00.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 16.12.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Leuenberger, Hubert Michel, de Rüderswil, à Movelier, associé et président des gérants, avec signature collective à deux avec Christophe Leuenberger, Karen-Saïda Leuenberger ou Cindy Leuenberger, pour 34 parts sociales de CHF 100.00;
Leuenberger, Christophe Marcel, de Rüderswil, à Movelier, associé et gérant, avec signature collective à deux avec Hubert Leuenberger, Michèle Leuenberger ou Cindy Leuenberger, pour 34 parts sociales de CHF 100.00;
Leuenberger-Kreienbühl, Karen-Saïda, de Dagmersellen, à Movelier, associée et gérante, avec signature collective à deux avec Hubert Leuenberger, Michèle Leuenberger ou Cindy Leuenberger, pour 33 parts sociales de CHF 100.00;
Leuenberger-Gerber, Michèle Claire, de Rüderswil, à Movelier, associée et gérante, avec signature collective à deux avec Christophe Leuenberger, Karen-Saïda Leuenberger ou Cindy Leuenberger, pour 33 parts sociales de CHF 100.00;
Leuenberger, Cindy Silvia, de Rüderswil, à Ederswiler, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 67 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005324595, Handelsregister-Amt Jura, (670)
LEC Group Sàrl, à Delémont, CHE-478.916.938, société à responsabilité limitée (No. FOSC 29 du 12.02.2020, Publ. 1004828900).
Modification des statuts:
26.10.2021.
Nouveau siège:
Movelier.
Nouvelle adresse:
c/o Christophe et Karen-Saïda Leuenberger, Chemin de l'Etang 5, 2812 Movelier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Christophe Marcel, de Rüderswil, à Movelier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Delémont].
Publikationsnummer: HR02-1004828900, Handelsregister-Amt Jura, (670)
LEC Group Sàrl, à Delémont, CHE-478.916.938, société à responsabilité limitée (No. FOSC 79 du 27.04.2015, p.0, Publ. 2120283).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Leuenberger, Cindy Silvia, de Rüderswil, à Movelier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Christophe Marcel, de Rüderswil, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].