Helga Leitner
wohnhaft in Grabs, aus Österreich Aktuelle Mandate: ADERA AG, Mauren (LI), Zweigniederlassung Gams, Studio für Facial Harmony Leitner Verbundene Personen: Esther Adlassnigg, Heinz Christian Adlassnigg So bleiben Sie über "Helga Leitner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Helga Leitner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Helga Leitner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Helga Leitner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Helga Leitner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Helga Leitner arbeiten
Automobilhandel
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Automobilhandel
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Privatpersonen mit dem Namen Helga Leitner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Helga Leitner
Publikationsnummer: HR02-1005271594, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hair damit GmbH, in Buchs (SG), CHE-108.505.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522636).
Firma neu:
Hair damit GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellensohn, Gabriele Anna, österreichische Staatsangehörige, in Götzis (AT), Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: in Götzis (A) (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Leitner, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Grabs, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004522636, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hair damit GmbH, in Buchs (SG), CHE-108.505.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, Publ. 5083596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Emma, von Sennwald, in Gams, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellensohn, Gabriele Anna, österreichische Staatsangehörige, in Götzis (A) (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Leitner, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Grabs, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2467181, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ADERA AG, Mauren (LI), Zweigniederlassung Gams, in Gams, CHE-150.785.272, Karmaad 40, 9473 Gams, Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
FL-0002.462.937-4.
Firma Hauptsitz:
ADERA AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Mauren (LI).
Kapital Hauptsitz:
Kapital: CHF 50'000.00;
Liberierung CHF 50'000.00.
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Handelsregistereintragung: 10.09.2013.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Handel mit Fahrzeugzubehör und Nutzfahrzeugen sowie Waren aller Art, kommerzielle Verwertung von Patenten und Schutzrechten, Handel mit sowie administrative Verwaltung und kommerzielle Verwertung von Immobilien.
Eingetragene Personen:
Leitner, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates und Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Adlassnigg, Heinz Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adlassnigg, Esther, von Oberägeri, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.