Eric Léger
wohnhaft in Sion, aus Savièse Aktuelle Mandate: Lizerne et Morge SA, GRAND RAID Verbundene Personen: Stéphane René Maret, Marc-André Berclaz, Sylvain Dumoulin und mehr So bleiben Sie über "Eric Léger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Léger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eric Léger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Léger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eric Léger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eric Léger arbeiten
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Eric Léger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eric Léger
Publikationsnummer: HR02-1005866037, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2023, Publ. 1005679422).
Modification des statuts:
25.08.2023.
Nouvelle traduction de la raison:
(Lizerne et Morge AG) (Lizerne et Morge Ltd).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit (lettre) ou par voie électronique (fax ou email) ou, si l'adresse d'un actionnaire n'est pas connue, par insertion dans la FOSC. Clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Grégory, de Crans-Montana, à Sion, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Marc André, de Crans-Montana, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Berclaz, Marc-André, administrateur, sans droit de signature];
Maret, Stéphane René, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, sans droit de signature;
Léger, Eric, de Savièse, à Sion, avec procuration collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: HR02-1004664246, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association des Encaveurs de Sion, à Sion, CHE-104.401.321, association (No. FOSC 187 du 27.09.2016, p.0, Publ. 3075959).
Modification des statuts:
01.09.2016.
Nouvelles ressources:
[biffé: Ressources : a) Finance d'entrée de CHF 500.-- b) Cotisation annuelle]. Droits d'entrées, cotisations annuelles, recettes provenant d'actions particulières.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Léger, Eric, de Savièse, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dumoulin, Frédéric, de Savièse, à Sion, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Walpen, Patrice, de Sion, à Sion, membre du comité, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: HR02-1004641170, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
GRAND RAID, à Sion, CHE-108.521.094, association (No. FOSC 154 du 10.08.2012, p.0, Publ. 6806008).
Modification des statuts:
14.12.2015.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Michel, de Sierre, à Sierre, membre , avec signature collective à deux avec le président;
Viret, Loïc, de Jorat-Menthue, à Anniviers, membre , avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Jean-Pierre, de Nendaz, à Nendaz, membre et président du comité directeur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Léger, Eric, de Savièse, à Sion, membre du comité directeur, avec signature collective à deux;
Roux, Claude, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Héritier, Eric, de Savièse, à Savièse, membre du comité directeur, sans droit de signature;
Massy, Sébastien, de Anniviers, à Grône, membre du comité directeur, sans droit de signature.