Gerald Langof
wohnhaft in Mülligen, aus Hausen (AG) Aktuelle Mandate: MEBA CNC-Fertigungstechnik AG Verbundene Personen: Fabian Döbeli So bleiben Sie über "Gerald Langof" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gerald Langof"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gerald Langof" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gerald Langof"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gerald Langof leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gerald Langof arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Gerald Langof
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gerald Langof
Publikationsnummer: 6370958, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 2, Publ. 5004162).
Statutenänderung:
27.09.2011.
Zweck neu:
Maschinenbau und Bearbeitung von Maschinenkomponenten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Lenzburg (CHE-103.746.970), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, von Hausen AG, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: 4539124, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3384952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4539134, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prodinvest AG, in Neuenhof, CH-170.3.024.709-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3385112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].