Christian Langer
wohnhaft in Eschlikon, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Langer Consulting GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Langer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Langer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Langer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Langer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Langer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Langer arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Langer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Langer
Publikationsnummer: HR02-1004810821, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baumann Federn AG, in Rüti (ZH), CHE-102.694.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Stephan, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Charly, von Gersau, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3236437, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baumann Federn AG, in Rüti ZH, CHE-102.694.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Andreas, von Wolfhalden, in Rüti ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, Stephan, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fislisbach];
Hinder, Hugo, von Wallisellen, in Wald ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rieden, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, David Kurt, von Heimiswil, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Drees, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frischknecht, Roger, von Schwellbrunn, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gallus, Philipp, von Buchs ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kluser, Daniel, von Oberriet SG, in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krieger, Stefan, von Grosswangen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzli, Konrad, von Nesslau, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Oliver, von Basadingen-Schlattingen, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2452449, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
A-lens GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.957.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515186).
Firma neu:
A-lens GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].