Rolf Langenbacher
wohnhaft in Lungern, aus Deutschland Aktuelle Mandate: PAINT-STYLING AG Verbundene Personen: Daniel Meienberg, Michèle Kim Doppmann, Roland Würsch und mehr So bleiben Sie über "Rolf Langenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Langenbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Langenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Langenbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rolf Langenbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rolf Langenbacher arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Rolf Langenbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Langenbacher
Publikationsnummer: HR02-1004943532, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
PAINT-STYLING AG, in Dallenwil, CHE-240.093.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbacher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004925209, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
PAINT-STYLING AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891525).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.06.2020 und Inventar per 01.01.2020 Aktiven von CHF 3'296'780.36 und Fremdkapital von CHF 2'549'571.38 auf die PAINT-STYLING AG (CHE-240.093.701), in Dallenwil.
Gegenleistung:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und eine Forderung von CHF 247'208.98.
Firma neu:
PAINT-IMMO AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Buochserstrasse 24a, 6373 Ennetbürgen].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb und den Verkauf sowie die Finanzierung von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Anbietung von Beratungsleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt überdies den Erwerb, das Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften des In- und Auslandes sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Adressänderung erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse. Mit Erklärung vom 25.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-457.315.785), in Stans, Revisionsstelle;
Ettlin, Hans Wendelin, von Kerns, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenbacher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Roland, von Emmetten, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doppmann, Michèle Kim, von Neuheim, in Oberdorf (NW), mit Einzelunterschrift [bisher: Doppmann, Michèle, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004891525, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
PAINT-STYLING AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, Publ. 2366497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pargger-Bucher, Alexandra, von Werthenstein, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doppmann, Michèle, von Neuheim, in Oberdorf (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen];
Langenbacher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.