Othmar Lässer
wohnhaft in Sils/Segl Maria, aus Wiliberg Aktuelle Mandate: Spitex Oberengadin in Liquidation Verbundene Personen: Annelise Seiler, Ralf Pohlschmidt, Regula Degiacomi und mehr So bleiben Sie über "Othmar Lässer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Othmar Lässer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Othmar Lässer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Othmar Lässer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Othmar Lässer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Othmar Lässer arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Privatpersonen mit dem Namen Othmar Lässer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Othmar Lässer
Publikationsnummer: 3871003, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Spitex Oberengadin(Spitex Engiadin'Ota), in Samedan, CHE-107.589.480, Via Nouva 3, 7503 Samedan, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.1993. 20.06.2011.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung, Organisation und Führung der häuslichen Pflege und Betreuung kranker, behinderter und betagter Personen in Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Jährliche Mitgliederbeiträge, Pflegetaxen, Beiträge von Kanton, Spenden, freiwillige Zuwendungen jeder Art inklusive Gönnerbeiträge.
Eingetragene Personen:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schucan, Lucian, von Zuoz, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässer, Othmar, von Wiliberg, in Sils im Engadin/Segl, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clalüna, Heidi, von Scuol, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Degiacomi, Regula, von Cazis, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzler, Leo, von Niederbüren, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pohlschmidt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler, Annelise, von Madiswil, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Gian, von Samedan, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barblan, Ines, von Valsot, in S-chanf, Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3192616, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Alterswohngemeinschaft Chesa Fonio Sils i.E./Segl, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.5.000.238-5, Führen einer Alterswohngemeinschaft in der Chesa Fonio in Sils i, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2002, S. 7, Publ. 644514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Othmar, von Wiliberg, in Sils/Segl Maria (Sils im Engadin/Segl), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeler, Franziska, von Andeer, in Sils im Engadin/Segl, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 644514, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Alterswohngemeinschaft Chesa Fonio Sils i.E./Segl, in Sils im Engadin/Segl, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 23.06.1997, S. 4339).
Domizil neu:
Chesa da scoula veglia, 7514 Sils/Segl Maria.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Kurt, von Trub BE, in Sils i.E./Segl, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Othmar, von Wiliberg, in Sils/Segl Maria (Sils im Engadin/Segl), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.