Eng-Gwan Kwik
wohnhaft in Dürnten, aus Dällikon Aktuelle Mandate: KWIK CONSULTING Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Eng-Gwan Kwik" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eng-Gwan Kwik"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eng-Gwan Kwik" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eng-Gwan Kwik"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eng-Gwan Kwik leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eng-Gwan Kwik arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Eng-Gwan Kwik
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eng-Gwan Kwik
Publikationsnummer: HR02-1005442783, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KWIK CONSULTING, in Dällikon, CHE-104.766.969, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433217).
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Zelgackerstrasse 14, 8632 Tann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kwik, Eng-Gwan, von Dällikon, in Dürnten, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dällikon].
Publikationsnummer: 1510703, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'720 vom 09.05.2014Habib Bank AG Zürich, in Zürich, CHE-105.951.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kwik, Eng, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien. .
Publikationsnummer: 4406036, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Habib Bank AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.911.224-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2007, S. 19, Publ. 4110384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuba, Pierre-André, von Buttes, in Jona, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahmed, Manzoor, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Egg];
Ali, Salman, pakistanischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Ali, Salaman, in Maur];
Khan, Mohsin Ali, von Sirnach, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH];
Schmidli, Irene, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schönenberg ZH];
Schaich, Susanna, von Seuzach, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Ralph, von Biel BE, in Jonen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ahmad, Nasir, von Fällanden, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden];
Gänswein, Markus, von Bütschwil, in Sissach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Ghadiali, Rumi Soli, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon];
Kwik, Eng, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.