Claudia Kuratli
wohnhaft in Lütisburg, aus Widnau und Nesslau Aktuelle Mandate: Kuratli AG Verbundene Personen: Bruno Kuratli, Doris Spühler So bleiben Sie über "Claudia Kuratli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Kuratli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Kuratli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Kuratli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Kuratli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Kuratli arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Kuratli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Kuratli
Publikationsnummer: 3527177, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kuratli AG, in Lütisburg, CHE-173.836.638, Speerstrasse 14, 9604 Lütisburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2017.
Zweck:
Herstellung, Sanierung von Kaminanlagen, Ausführung von Bauspenglerei- und Bedachungsarbeiten sowie Handel und Vermittlung von Gütern, insbesondere im Bereich von Kamin-, Lüftungs- und Abgasanlagen und Offenhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Kuratli Bruno Kamin-& Abgastechnik (CHE-260.748.758), in Lütisburg, gemäss Vertrag vom 15.03.2017 und Übernahmebilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 306'080.52 und Passiven von CHF 172'470.70, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 33'609.82 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.05.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kuratli, Bruno, von Nesslau, in Lütisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kuratli, Claudia, von Nesslau, in Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spühler, Doris, von Wasterkingen, in Thalheim an der Thur, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: 2765789, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kuratli Bruno Kamin-& Abgastechnik, in Lütisburg, CHE-260.748.758, Speerstrasse 14, 9604 Lütisburg, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Herstellung und Sanierung von Kaminanlagen, Ausführungen von Bauspenglerei, Bedachungsarbeiten sowie Handel mit und Vermittlung von Güter.
Eingetragene Personen:
Kuratli, Bruno, von Nesslau, in Lütisburg, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Kuratli, Claudia, von Widnau und Nesslau, in Lütisburg, mit Einzelunterschrift;
Spühler, Doris, von Wasterkingen, in Thalheim an der Thur, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6789906, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Geburtshaus Stans GmbH, in Stans, CH-150.4.000.412-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6633882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Claudia, von Nesslau-Krummenau, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Susanne, von Hohenrain und Rain, in Alpnach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Arnold, Patricia, von Dagmersellen, in Oberdorf NW, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bünter-Gasser, Brigitte, von Lungern, in Engelberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt-Steiger, Priska, von Dallenwil und Luzern, in Dallenwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Büren NW (Oberdorf NW), Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Junker-Meyer, Regula, von Rapperswil BE und Olten, in Horw, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].