Roman Kupper
wohnhaft in Kriens, aus Kriens Aktuelle Mandate: XiraMem AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Roman Kupper" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roman Kupper"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roman Kupper" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roman Kupper"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roman Kupper leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roman Kupper arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Roman Kupper
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roman Kupper
Publikationsnummer: HR02-1005208525, Handelsregister-Amt Zug, (170)
TRIARX AG, in Hünenberg, CHE-112.812.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200414).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellsohaft ist die Unternehmensberatung im Bereich der strategischen Positionierung und Turnaround sowie den Aufbau von Supply Chain Lösungen und Marktentwicklung mit internationaler Basis, insbesondere im asiatischen Handelsraum, sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Zudem die Beratung und der Aufbau von Kreuzfahrtschiff-Markten und -Industrien, einschliesslich der Handel von Kreuzfahrt-Schiffen, Akquisition von Hafen und Weriten, Tourismus-Ressorts und operativen Kreuzfahrtschiff Betriebsgesellschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Vertrage abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner im In- und Ausland Filialen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten sowie im Rahmen des Gesetzes Liegenschaften, lmmaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten, belasten und verkaufen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Roman, von Kriens und Sempach, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Publikationsnummer: 4209733, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mungo Holding AG, in Hünenberg, CHE-400.438.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2539463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kupper, Roman, von Kriens, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annaheim, Olivier Werner, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wang, Zen-Jiang, von Oberengstringen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4207093, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Mungo Befestigungstechnik AG, in Olten, CHE-107.087.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wang, Zen-Jiang, von Oberengstringen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Arnold, von Teufen (AR), in Kappel (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Matthias, von Biglen, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupper, Roman Otto, von Kriens, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.