Richard Kuhn
wohnhaft in Brunnadern, aus Neckertal Aktuelle Mandate: Kuhn Back & Gastro AG Verbundene Personen: Stephanie Niederer, Michael Dominik Hilb, Werner Kuhn und mehr So bleiben Sie über "Richard Kuhn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Richard Kuhn"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Richard Kuhn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Richard Kuhn"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Richard Kuhn leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Richard Kuhn arbeiten
Betreiben einer Bäckerei
Betreiben einer Bäckerei
Privatpersonen mit dem Namen Richard Kuhn
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Kuhn
Publikationsnummer: HR02-1004699798, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kuhn Back & Gastro AG, in Neckertal, CHE-112.937.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, S.0, Publ. 3849491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Thomas, von Aarau, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Richard, von Neckertal, in Brunnadern (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6696548, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kuhn Back & Gastro GmbH, in Neckertal, CH-320.4.059.360-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S. 0, Publ. 6358474).
Statutenänderung:
18.05.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 4'231'817.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'784'566,62 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 200 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Kuhn Back & Gastro AG.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Richard, von Neckertal, in Brunnadern (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kuhn, Werner, von Neckertal, in Brunnadern (Neckertal), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 6358474, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kuhn Back & Gastro GmbH, in Neckertal, CH-320.4.059.360-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2011, S. 0, Publ. 6242430).
Statutenänderung:
22.09.2011.
Stammkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Richard, von Neckertal, in Brunnadern (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 116 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kuhn, Werner, von Neckertal, in Brunnadern (Neckertal), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.