Erwin Künzler
wohnhaft in St. Margrethen, aus St. Margrethen Aktuelle Mandate: Auto + Motorrad Fahrschule Erwin Künzler Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Erwin Künzler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erwin Künzler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Erwin Künzler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erwin Künzler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Erwin Künzler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Erwin Künzler arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Erwin Künzler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Erwin Künzler
Publikationsnummer: 5747480, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Food Project AG, in St. Gallen, CH-320.3.051.428-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 11, Publ. 3537322).
Firma neu:
Food Project AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.07.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Erwin, von St. Margrethen, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2031050, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
WALZ Ladenbau AG, in Steinach, Planung. Lieferung und Montage von Verkaufseinrichtungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2001, S. 7406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Dr. Erwin, von St. Margrethen, in Kronbühl (Wittenbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walz, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Inzigkofen (D), mit Einzelprokura;
Walz, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Inzigkofen (D), mit Einzelprokura;
BDO Visura, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Christian, von Niederbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reka Revisionen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2031024, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SIVORA Holding AG, in St. Gallen, Erwerben, Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2001, S. 6294).
Domizil neu:
Unterstrasse 15, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Dr. Erwin, von St. Margrethen, in Kronbühl (Wittenbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walz, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Inzigkofen (D), mit Einzelprokura;
Walz, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Inzigkofen (D), mit Einzelprokura;
BDO Visura, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Christian, von Niederbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reka Revisionen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.