Claudio Künzler
wohnhaft in Bettwiesen, aus St. Margrethen Aktuelle Mandate: Infiniroot GmbH Verbundene Personen: Fabien Jean-Baptiste Huttin So bleiben Sie über "Claudio Künzler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudio Künzler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudio Künzler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudio Künzler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudio Künzler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudio Künzler arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudio Künzler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudio Künzler
Publikationsnummer: HR02-1005499793, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Alvanova Medical GmbH, in Weinfelden, CHE-401.068.379, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056625).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Firma neu:
Alvanova GmbH.
Sitz neu:
Sirnach.
Domizil neu:
Auweg 1, 8371 Busswil TG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist im Bereich Unternehmensberatung, Projektmanagement und Erwachsenenbildung tätig. Sie bezweckt ferner die Produktion von und den Handel mit Produkten aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hölzl, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Künzler, Claudio, von St. Margrethen, in Bettwiesen, Gesellschafter, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Johann Ulrich, von Langenthal, in Kitzbühel (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mäder, Samuel, von Kirchberg (SG), in Busswil TG (Sirnach), Gesellschafter, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005050877, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Alvanova Medical GmbH, in Weinfelden, CHE-401.068.379, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029347).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brettschneider, Rolf, von Nidau, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Hölzl, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marti, Johann Ulrich, von Langenthal, in Kitzbühel (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Künzler, Claudio, von St. Margrethen, in Bettwiesen, Gesellschafter, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mäder, Samuel, von Kirchberg (SG), in Busswil TG (Sirnach), Gesellschafter, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004806615, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
digitalwerkstatt GmbH, in Basel, CHE-115.707.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuenzler, Claudio C., von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schultze, Samuel, von Basel, in Riehen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].