Hubert Küng
wohnhaft in Rickenbach, aus Beromünster Aktuelle Mandate: Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau Rickenbach, Hubert Küng Garten, Freizeit und Regenwassernutzung Verbundene Personen: Michael Egger, Othmar Habermacher, Ruth Müller-Schumacher und mehr So bleiben Sie über "Hubert Küng" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Küng"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hubert Küng" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Küng"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hubert Küng leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hubert Küng arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Übriger Aus- und Innenausbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Hubert Küng
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Küng
Publikationsnummer: HR02-1005353000, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Hubert Küng Garten, Freizeit und Regenwassernutzung, in Rickenbach (LU), CHE-110.357.823, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, S.0, Publ. 2639681).
Domizil neu:
Florentiniweg 9, 6221 Rickenbach LU.
Zweck neu:
Handel mit sowie Verkauf von Gartenartikeln und Zubehör. Dienstleistungen und Fremdarbeiten, Zimmermannsarbeiten, Gartenarbeiten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Hubert, von Beromünster, in Rickenbach (LU), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Gunzwil, in Beromünster].
Publikationsnummer: 4987652, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau Rickenbach, in Rickenbach LU, CH-100.5.009.569-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 14, Publ. 3706904).
Statutenänderung:
10.03.2003, 4.06.2008.
Zweck neu:
Beschaffung und Erstellung von gesunden und günstigen Wohnungen, Wohnhäusern und Gewerberäumen zur Vermietung und zum Verkauf unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht;
Förderung des Wohnungsbaues im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.-- zu übernehmen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Vorstand: 3 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Evelyne, von Wauwil, in Rickenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Hubert, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gunzwil, in Gunzwil];
Müller-Schumacher, Ruth, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1), Revisionsstelle.