Christiane Kühne-Nack
wohnhaft in Morges, aus Pfäfers Aktuelle Mandate: Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent Verbundene Personen: Roger François Philippe de Weck, Katrin Christa Milzow, Irina du Bois de Dunilac und mehr So bleiben Sie über "Christiane Kühne-Nack" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christiane Kühne-Nack"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christiane Kühne-Nack" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christiane Kühne-Nack"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christiane Kühne-Nack leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christiane Kühne-Nack arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Christiane Kühne-Nack
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christiane Kühne-Nack
Publikationsnummer: 5129138, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
The Wetter Foundation, Pour les enfants de l'Indochine, in St. Gallen, CH-320.7.050.131-2, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 16, Publ. 4900616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Morges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (F)];
Gerlach, Silvia, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (F)].
Publikationsnummer: 3924114, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wetter (Indochine) Schweiz GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.045.831-0, Vermarktung und Vertrieb von Gebrauchs- und Kunstgegenständen in der Schweiz und in Europa usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.1999, S. 2960).
Statutenänderung:
3.05.2007.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 60, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Alex, von Münchenbuchsee, in Blonay, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Morges, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (Vietnam), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Müller, Dr. Hans-Peter, von Winterthur, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Bruno, von Hornussen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Kühne, Michael, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (VN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
The Wetter Foundation, Pour les enfants de l'Indochine, in St. Gallen, c/o Dr. H.P.Müller, Museumstrasse 35, 9000 St. Gallen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.06.2001.
Zweck:
Waisenkindern in Fernost, hauptsächlich in Vietnam und dem übrigen Indochina, zu helfen, insbesondere durch Aufbau oderUnterhalt von Waisenhäusern und Kindergärten, Bau von Schulen und Ausbildungsstätten, Anleitung und Begleitung der Waisen während ihrer Ausbildungszeit, Suche von Lehrstellen.
Aufsichtsbehörde:
noch unbekannt.
Organisation:
Stiftungsrat von 3-7 Mitgliedern, geschäftsführender Ausschuss und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Kühne, Rolf, von Pfäfers, Paris (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Paris (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.