Rainer Küchler
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Swiss IT-Consult GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Rainer Küchler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rainer Küchler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rainer Küchler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rainer Küchler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rainer Küchler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rainer Küchler arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Rainer Küchler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rainer Küchler
Publikationsnummer: 2129213, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss IT-Consult GmbH, bisher in Riehen, CHE-104.882.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 11, Publ. 5089368).
Gründungsstatuten:
04.11.1998.
Statutenänderung:
26.03.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gustav-Gull-Platz 4, 8004 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Riehen und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 2378846, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swiss IT-Consult GmbH, in Riehen, CH-270.4.001.578-1, umfassende Beratung von Unternehmen im Bereich EDV usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2001, S. 3223).
Statutenänderung:
20.07.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucic, Ivica, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swiss IT-Consult GmbH, in R i e h e n , umfassende Beratung von Unternehmen im Bereich EDV usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.1999, S. 1323).
Domizil neu:
Gatternweg 24, 4125 Riehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucic, Ivica, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Küchler, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift].