Jaroslav Krupala
wohnhaft in Zürich, aus Tschechische Republik Aktuelle Mandate: Jeka, Jaroslav Krupala Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Jaroslav Krupala" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jaroslav Krupala"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jaroslav Krupala" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jaroslav Krupala"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jaroslav Krupala leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jaroslav Krupala arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Jaroslav Krupala
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jaroslav Krupala
Publikationsnummer: 6224762, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Steko AG, in Zürich, CH-170.3.018.366-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 28, Publ. 5630138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krupala, Michaela Karolina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krupala, Jaroslav, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3405372, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Steko AG, in Nürensdorf, CH-170.3.018.366-4, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2005, S. 18, Publ. 2773852).
Statutenänderung:
12.05.2006.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krupala, Jaroslav, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valicek, Petr, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Steko AG, bisher in Zug, Betrieb eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens auf dem Gebiet Handel mit Waren und Vermittlung von Geschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.1993, S. 3046).
Gründungsstatuten:
19.04.1993.
Statutenänderung:
2.11.1998.
Sitz neu:
Nürensdorf.
Domizil neu:
Breitweg 28, 8309 Birchwil.
Zweck:
Betrieb eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens auf dem Gebiet Handel mit Waren und Vermittlung von Geschäften aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.. (bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500..).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung:
(Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valicek, Petr, von Zürich, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Valicek-Krupala, Anna, von Zürich, in Nürensdorf, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Krupala, Jaroslav, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Revisionsstelle);
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich Steuerberatung und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.