Yves Kräutli
wohnhaft in Füllinsdorf, aus Wallisellen Aktuelle Mandate: SEBASOL-Valais, Panflor AG Verbundene Personen: Michel Carron, Jean Pierre Beaud, Marie-Josée Reuse-Damiani und mehr So bleiben Sie über "Yves Kräutli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Kräutli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Kräutli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Kräutli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Kräutli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Kräutli arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Privatpersonen mit dem Namen Yves Kräutli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Kräutli
Publikationsnummer: HR01-1005338322, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
SEBASOL-Valais, à Fully, CHE-335.769.841, c/o Michel Carron, Chemin des Avouillons 33, 1926 Fully, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.03.2020. 12.11.2021.
But:
Contribuer à une plus large utilisation de l'énergie solaire en mettant à disposition un encadrement professionnel aux personnes désireuses de construire une installation solaire thermique de qualité, pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
Ressources:
cotisations de ses membres, subventions officielles, dons et legs, droits de licence, ainsi que toute autre recette ou contribution.
Personne(s) inscrite(s):
Beaud, Jean Pierre, de Sierre, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux;
Reuse-Damiani, Marie-Josée, de Salvan, à Saxon, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux;
Carron, Michel, de Fully, à Fully, membre du comité, sans droit de signature;
Kräutli, Yves, de Wallisellen, à Füllinsdorf, membre du comité, caissier, sans droit de signature.
Publikationsnummer: HR02-1005283458, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Panflor AG, in Zürich, CHE-100.344.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräutli, Yves, von Wallisellen, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach (BL)].
Publikationsnummer: 3654899, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Bartis Sàrl, à Conthey, CHE-379.569.460, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 09.06.2016, Publ. 2880841).
Modification des statuts:
03.07.2017. 23.06.2017. Capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00 par compensation de créance contre remise en échange à Thierry Claude Kräutli de 80 parts sociales de CHF 1'000.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 23.06.2017 et bilan du 31.12.2016 présentant des actifs de CHF 128'277.82 et des passifs envers les tiers de CHF 28'277.82. En tenant compte de l'augmentation de capital préalable, il est attribué aux associés 10'000 actions nominatives de CHF 10.00 de valeur nominale, liées selon statuts, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
BARTIS SA.
Nouvelle adresse:
Rue des Fougères 2, 1964 Conthey.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau but:
La fabrication, l'importation, l'exportation de bières artisanales et autres boissons en tous genres, le commerce de produits en relation avec le but principal (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
10'000 actions nominatives de CHF 10.00.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettres.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kräutli, Madeleine, de Wallisellen, à Vétroz, associée, sans droit de signature;
Kräutli, Michael, de Winterthur, à Wemmel (BE), associé, sans droit de signature;
Kräutli, Yves, de Wallisellen, à Reinach (BL), associé, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Kräutli, Thierry Claude, de Wallisellen, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].