Markus Kräher
wohnhaft in Uster, aus Zürich Aktuelle Mandate: Backwind GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Markus Kräher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Kräher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Markus Kräher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Kräher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Markus Kräher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Markus Kräher arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Markus Kräher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Kräher
Publikationsnummer: HR02-1005647260, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UMB AG, in Cham, CHE-106.634.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavuot, Flavio, von Zernez, in Frauenfeld, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzler, Bianca, deutsche Staatsangehörige, in Wutöschingen (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräher, Markus, von Zürich, in Uster, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005427302, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UMB AG, in Cham, CHE-106.634.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277275).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüssing, Mathias, von Bern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedhart, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggiari, Claude, von Basel und Savosa, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kräher, Markus, von Zürich, in Uster, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüchinger, Gérard, von Oberriet (SG), in Seengen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005403438, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Sustain Holding AG, in Cham, CHE-487.326.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192311).
Statutenänderung:
27.01.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 11, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Gérard, von Oberriet (SG), in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggiari, Claude, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräher, Markus, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osterwalder, Dr. Simon, von Stettfurt, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.