Charles Karl Edwin Krabichler
wohnhaft in Kyburg, aus Uster Aktuelle Mandate: eventmosaik GmbH Verbundene Personen: Carole Chevalley So bleiben Sie über "Charles Karl Edwin Krabichler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Karl Edwin Krabichler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Karl Edwin Krabichler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Karl Edwin Krabichler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Karl Edwin Krabichler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Karl Edwin Krabichler arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Charles Karl Edwin Krabichler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Karl Edwin Krabichler
Publikationsnummer: 6996196, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
eventmosaik GmbH, in Kyburg, CH-020.4.048.975-1, Allmendstrasse 18, 8314 Kyburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Management, Beratung, Konzeption, Vermarktung, Organisation und Erbringung von anderen Dienstleistungen in den Bereichen Corporate & Public Events, Eventmarketing, Tourismus, Gastronomie und Hotellerie;
Management und Betrieb von Eventlokalen sowie Vertrieb und Handel mit Event-Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen oder andere gewerbliche Schutzrechte erwerben und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Chevalley, Carole, von Champtauroz, in Kyburg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krabichler, Charles Karl Edwin, von Uster, in Kyburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5682986, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eventframe AG, in Zürich, CH-020.3.028.629-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 26, Publ. 4581110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Jost, von Galgenen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Jürg, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Thomas, von St. Margrethen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krabichler, Karl, von Uster, in Kyburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4581110, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
K&O Event Management AG, in Zürich, CH-020.3.028.629-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2007, S. 23, Publ. 4134198).
Statutenänderung:
09.06.2008.
Firma neu:
Eventframe AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conreba Revisions- und Beratungs-AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krabichler, Karl, von Uster, in Kyburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.