Dimosthenis Kostopoulos
wohnhaft in Russikon, aus Griechenland Aktuelle Mandate: Niovi Capital AG, Finteco AG Verbundene Personen: Beat D. Kläui, Beat D. Kläui So bleiben Sie über "Dimosthenis Kostopoulos" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dimosthenis Kostopoulos"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dimosthenis Kostopoulos" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dimosthenis Kostopoulos"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dimosthenis Kostopoulos leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dimosthenis Kostopoulos arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Dimosthenis Kostopoulos
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dimosthenis Kostopoulos
Publikationsnummer: HR02-1005535414, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Finteco AG, in Bassersdorf, CHE-100.798.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057180).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläui, Beat, von Winterthur, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kostopoulos, Dimosthenis, griechischer Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1718719, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Finteco AG, in Maur, CHE-100.798.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 22, Publ. 5645836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kostopoulos, Apostolos, griechischer Staatsangehöriger, in Papagos (Athen, GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kostopoulos, Dimosthenis, griechischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläui, Beat, von Winterthur, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6068314, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Niovi Capital AG (Niovi Capital S.A.) (Niovi Capital Ltd.), in Zug, CH-170.3.035.507-5, c/o kehrliconsult ag, Grafenaustrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2011, 17.02.2011.
Zweck:
Erwerb, Verkauf und Halten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Finanzierung von Projekten von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.02.2011 Anteile im Umfang von 75% des Gesellschaftskapitals der Bies SA, in Athen (EL), wofür 100 Namenaktien zu CHF 100'000.00 ausgegeben und CHF 49'566.90 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kostopoulos, Dimosthenis, griechischer Staatsangehöriger, in Ebmatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Malcotsis, Prof. Dr. Georgios, genannt George, von Endingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.