Vladimir Kordic
wohnhaft in Birmensdorf, aus Oberglatt Aktuelle Mandate: Wega Rose AG, Fährhof Immobilien GmbH Verbundene Personen: Christian Rutschmann, Sandra Beatriz Schön, Sandra Beatriz Schön So bleiben Sie über "Vladimir Kordic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vladimir Kordic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vladimir Kordic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vladimir Kordic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vladimir Kordic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vladimir Kordic arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Vladimir Kordic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vladimir Kordic
Publikationsnummer: 3757435, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Automobil AG Turgi, in Turgi, CHE-309.592.287, Weichlenstrasse 23, 5300 Turgi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.09.2017. 11.09.2017.
Zweck:
Betrieb einer Autogarage sowie Erbringung von Dienstleistungen jeder Art im Zusammenhang mit Motorfahrzeugen, weiter Arbeiten im Bauwesen (Neubauten und Umbauten);
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.09.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kordic, Vladimir, von Oberglatt, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schön, Sandra, von Schänis, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3382871, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fährhof Immobilien GmbH, in Baden, CHE-347.198.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1629107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, Dr. Bernhard, von Mettauertal, in Turgi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kordic, Vladimir, von Oberglatt, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schön, Sandra Beatriz, von Schänis, in Turgi, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Albino de Macedo, Sandra Beatriz, brasilianische Staatsangehörige, in Döttingen].
Publikationsnummer: 1629107, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fährhof Immobilien GmbH, bisher in Stäfa, CHE-347.198.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065302).
Gründungsstatuten:
21.09.2012.
Statutenänderung:
07.07.2014.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Haselstrasse 9, 5400 Baden.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollinger, Dr. Bernhard, von Mettauertal, in Turgi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kordic, Vladimir, von Oberglatt, in Birmensdorf ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.