Lars Kooymans
wohnhaft in Egg b. Zürich, aus Silenen Aktuelle Mandate: Webcandy AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Lars Kooymans" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lars Kooymans"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lars Kooymans" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lars Kooymans"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lars Kooymans leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lars Kooymans arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Lars Kooymans
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lars Kooymans
Publikationsnummer: 3467501, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Online Experten GmbH, in Egg, CHE-298.584.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051255).
Firma neu:
Online Experten GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kooymans, Lars, von Silenen, in Egg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2650797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Online Experten GmbH, in Egg, CHE-298.584.778, Im Bütziacker 4, 8132 Egg bei Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen, Schulungen und Consulting im Bereich Marketing und Internet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kooymans, Lars, von Silenen, in Egg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Jan, von Zürich, in Wilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 7159404, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Centralway Cloud AG, in Zürich, CH-130.4.010.810-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 05.10.2012, Publ. 6877802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kooymans, Lars, von Silenen, in Egg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.