Christina Koller
wohnhaft in Scuol, aus St. Moritz Aktuelle Mandate: Sanajer SA Verbundene Personen: Andrea Merkel-Hoek, Till Akira Koller So bleiben Sie über "Christina Koller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Koller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christina Koller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Koller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christina Koller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christina Koller arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Privatpersonen mit dem Namen Christina Koller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Koller
Publikationsnummer: HR02-1005787523, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Dr. med. Hans Koller GmbH, in Zofingen, CHE-303.266.748, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, S.0, Publ. 6595620).
Firma neu:
Dr. med. Hans Koller GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Dr. Hans Koller, Luzernerstrasse 43, 4800 Zofingen Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Christina, von Zofingen und Nebikon, in Zofingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Dr. Hans, von Zofingen und Nebikon, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005570066, Handelsregister-Amt Graubünden
Sanajer SA, in Scuol, CHE-446.045.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster-Kraft, Annetta, von Gächlingen, in Märstetten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Christina, von St. Moritz, in Scuol, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Koller, Till Akira, von Fraubrunnen, in Scuol, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005059736, Handelsregister-Amt Graubünden
Sanajer SA, in Scuol, CHE-446.045.133, Fuschina 101a, 7545 Guarda, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2020.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Gesundheit, der Freizeit, des Tourismus, der Naturbeobachtung und Jagd, der Atemtherapie und der tiergestützten Therapie. Sie kann auch Handel, einen Hofladen und ein Bistro betreiben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein mit dem Zweck verbundenes Betriebsinventar gemäss Inventarliste vom 18.12.2020 zum Preis von höchstens CHF 48'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, Fax, E-Mail oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hagenbuch, Hans, von Basel, in Arlesheim, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Koller, Christina, von St. Moritz, in Scuol, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.