Brigitta Koller
wohnhaft in Ammerswil, aus Berikon Aktuelle Mandate: Mobimex AG Verbundene Personen: Danielle Quaile, Philippe Walther, Thomas Bernhard Gasser und mehr So bleiben Sie über "Brigitta Koller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Brigitta Koller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Brigitta Koller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Brigitta Koller"
|
|
Brigitta Koller
wohnhaft in Baar, aus Rudolfstetten-Friedlisberg und Saanen Aktuelle Mandate: EMU Electronic AG Verbundene Personen: Melanie Koller, Florian Borgo, Severin Koller und mehr So bleiben Sie über "Brigitta Koller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Brigitta Koller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Brigitta Koller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Brigitta Koller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Brigitta Koller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Brigitta Koller arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Handel (Konsumgüter)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Privatpersonen mit dem Namen Brigitta Koller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Brigitta Koller
Publikationsnummer: 5490214, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Fit-Treff Ruderbach GmbH, in St. Margrethen, CH-320.4.048.330-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2005, S. 10, Publ. 2943060).
Statutenänderung:
27.01.2010, 01.02.2010.
Firma neu:
FitWorxx GmbH.
Sitz neu:
Andwil SG.
Domizil neu:
Arneggerstrasse 15, 9204 Andwil SG.
Zweck neu:
Handel mit sowie Vermittlung von Waren und Erbringung von Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Elisabeth, von Welschenrohr, in Kriessern (Oberriet SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Koller, Brigitta genannt Brigitte, von Hundwil, in Heiden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löhrer, Roman, von Waldkirch, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5156258, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mobimex AG, in Seon, CH-400.3.005.841-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 2, Publ. 4979854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kufferath, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Fahrwangen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwick, Walter, von Salenstein, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, André, von Schmiedrued, in Niederlenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häusermann, Christoph, von Seengen, in Boniswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Brigitta, von Berikon, in Ammerswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4389480, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EMU - Elektronik AG, in Baar, CH-170.3.015.271-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2007, S. 20, Publ. 3761830).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Brigitta, von Rudolfstetten-Friedlisberg und Saanen, in Baar, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham];
Koller, Hans Martin, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].