Monika König
wohnhaft in Altach, aus Österreich Aktuelle Mandate: Berufskleiderfabrik AG Verbundene Personen: Markus Tschirky So bleiben Sie über "Monika König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika König"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Monika König" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika König"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Monika König leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Monika König arbeiten
Herstellung von Kleidung
Herstellung von Kleidung
Privatpersonen mit dem Namen Monika König
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Monika König
Publikationsnummer: HR02-1005791315, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berufskleiderfabrik AG, in Grabs, CHE-101.438.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427459).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Altach (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3201313, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CHE-114.687.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 16, Publ. 5779982).
Firma neu:
Grips GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5779982, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.021.863-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 18, Publ. 4851704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohr-Schoch, Margrith, von Ebnat-Kappel, in Mammern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meili, Gregor, von Uster, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].