Hans-Rudolf Koblet
wohnhaft in Winterthur, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Genossenschaft Frohsinn Eidberg, gaiwo Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen Verbundene Personen: Katharina Gould, Barbara Alexandra Colombo-Küng, Peter Gantenbein und mehr So bleiben Sie über "Hans-Rudolf Koblet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Rudolf Koblet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans-Rudolf Koblet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Rudolf Koblet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans-Rudolf Koblet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans-Rudolf Koblet arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Hans-Rudolf Koblet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Rudolf Koblet
Publikationsnummer: HR02-1006083827, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelagatti, Ingrid, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gould, Katharina, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005527784, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 49333 vom 26.11.2021 Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346154). [Bei der am 26.11.2021 unter TR-Nr. 49333 vorgenommenen und im SHAB-Nr. 234 vom 01.12.2021 publizierten Eintragung wurde Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich anstelle von Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht. Deshalb erfolgen nachträglich folgende Mutationen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005346154, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.