Kilian Kobel
wohnhaft in Gelterfingen, aus Trachselwald Aktuelle Mandate: Kobel + Liechti GmbH Verbundene Personen: Yvonne Elisabeth Kobel-Gfeller, Stefan Liechti So bleiben Sie über "Kilian Kobel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Kobel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kilian Kobel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Kobel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kilian Kobel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kilian Kobel arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Kilian Kobel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kilian Kobel
Publikationsnummer: 3940429, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kobel + Liechti GmbH, in Wattenwil, CHE-109.417.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, Publ. 5027698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Niklaus, von Trachselwald, in Wattenwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Kilian, von Trachselwald, in Gelterfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Toffen];
Kobel-Gfeller, Yvonne Elisabeth, von Trachselwald, in Wattenwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5027698, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kobel + Liechti GmbH, in Wattenwil, CH-035.4.030.160-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 3, Publ. 2171626).
Statutenänderung:
03.12.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung sämtlicher Bauarbeiten, insbesondere Lieferung und Verlegung von Wand- und Bodenbelägen. Sie übernimmt Projektierung und Planung dieser Arbeiten und kann als Generalunternehmerin auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Kilian, von Trachselwald, in Toffen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Liechti, Stefan, von Landiswil, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kobel, Niklaus, von Trachselwald, in Wattenwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kobel + Liechti GmbH, in Wattenwil, Ey 98, 3665 Wattenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2002.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Bauarbeiten, insbesondere Lieferung und Verlegung von Wand- und Bodenbelägen, Übernahme der Projektierung und Planung dieser Arbeiten und Auftreten als Generalunternehmerin;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Material zum Preis von CHF 16'775.70.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kobel, Kilian, von Trachselwald, in Toffen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Kobel, Niklaus, von Trachselwald, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Liechti, Stefan, von Landiswil, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.