Peter Klauser
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Amisatz Klauser Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Peter Klauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Klauser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Klauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Klauser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Klauser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Klauser arbeiten
Durchführung von Arbeitskraftvermittlung
Durchführung von Arbeitskraftvermittlung
Privatpersonen mit dem Namen Peter Klauser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Klauser
Publikationsnummer: HR02-1005644452, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134459).
Statutenänderung:
07.12.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.07.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Marcel, von Wattwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004929192, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft AWF Haus Sein, in Bern, CHE-112.225.842, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448264).
Statutenänderung:
14.05.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Peter Christian, von Zürich, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schegg, Stefan, von Oberriet (SG), in Bern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber Näf, Margrit, von Luzern, in Bern, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Baumann, Flurin Andreas Dr., von Zürich, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Blöchlinger, Therese, von Brienz (BE), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Vizepräsidentin];
Giger, Barbara, von Nesslau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004652434, Handelsregister-Amt Zug, (170)
PharmACT Schweiz AG, bisher in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494598).
Statutenänderung:
14.05.2019.
Firma neu:
PharmACT Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PharmACT Holding Inc.).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Halten, Finanzieren und Verwalten von Beteiligungen, jeweils ohne Ausübung einer Geschäftstätigkeit;
Erbringung von Management-Dienstleistungen wie beispielsweise die Vermögensanlage, Geschäftsführung, Betrieb eines eigenen Rechnungswesens und aller typischen Konzernleitungstätigkeiten (Strategieentwicklung, Konsolidierungsaufwand etc.) sowie Konzernservices (Führungs- und Reportingsystem, IT, Legal- and Tax-Services);
Verwaltung von Patenten und Produktionsrechten für medizinische Geräte und pharmazeutischer Produkte und Arzneimitteln;
Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten;
Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.