Dirk Kiefer
wohnhaft in Kilchberg, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Dirk Kiefer Handelsvertretung, Hitecdach GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dirk Kiefer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dirk Kiefer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dirk Kiefer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dirk Kiefer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dirk Kiefer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dirk Kiefer arbeiten
Handelsmittler in diversen Bereichen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handelsmittler in diversen Bereichen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Dirk Kiefer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dirk Kiefer
Publikationsnummer: 4824844, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hitecdach GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.031.256-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2005, S. 20, Publ. 2949814).
Statutenänderung:
04.06.2008.
Domizil neu:
Bächlerstrasse 34, 8802 Kilchberg . Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 04.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neubauer, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Vöhringen (DE) und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 2949814, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 20, publizierten TB-Eintrags Nr. 17'694 vom 23.06.2005. Hitecdach GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.031.256-1, Vermitteln von Aufträgen, Handeln von Waren, Beratungen.
Erbringung von Dienstleistungen in folgenden Bereichen:
Dachabdichtungssysteme, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 20, Publ. 2906652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Vöhringen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [nicht: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Neubauer, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [nicht: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publikationsnummer: 2906652, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hitecdach GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.031.256-1, Pilgerweg 4, 8802 Kilchberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.05.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Vermitteln von Aufträgen, Handeln von Waren, Beratungen, Erbringung von Dienstleistungen in folgenden Bereichen: Dachabdichtungssysteme, Dachabdichtungen, Dämmungen, Dachbegrünungen, Substrate für Begrünungen, Tunnelbau, Teichbau, Brückenbau, Wasserbau und deren verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kiefer, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Vöhringen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Neubauer, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.