Jakob Kernen
wohnhaft in Oey, aus Diemtigen Aktuelle Mandate: Kernen Transport AG Verbundene Personen: Barbara Reber-Kernen, Ruth Fahrni-Kernen So bleiben Sie über "Jakob Kernen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jakob Kernen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jakob Kernen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jakob Kernen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jakob Kernen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jakob Kernen arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Jakob Kernen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jakob Kernen
Publikationsnummer: 5324688, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Wohlen, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.014.748-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.1992, S. 1999).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Wohlen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.06.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Jakob, von Diemtigen, in Wohlen bei Bern, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sektretär oder Kassier];
Sahli, Martin, von Wohlen bei Bern, in Wohlen bei Bern, Vizepräsident und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sektretär];
Bürki, Alfred, von Radelfingen, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].
Publikationsnummer: 3858548, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Wohlen b. Bern, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.015.026-1, Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 274 vom 22.11.1979, S. 3686).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Wohlen b. Bern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.09.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Jakob, von Diemtigen, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrft zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Lüthi, Hans, von Lützelflüh, in Wohlen bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Messerli, Fritz, von Kaufdorf, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Horisberger, Paul, von Auswil, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Siegenthaler, Hans, von Schangnau, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbot, Hanspeter, von Busswil bei Melchnau, in Illiswil (Wohlen bei Bern), Liquidator, mit Einzelunterschrift.