Christine Kern
wohnhaft in Olten, aus Basel Aktuelle Mandate: Hands & Brain GmbH Verbundene Personen: Claudia Isabel Guyaz, Pius Meienberger So bleiben Sie über "Christine Kern" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Kern"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Kern" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Kern"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Kern leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Kern arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Kern
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Kern
Publikationsnummer: HR02-1005929145, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Hands & Brain GmbH, in Olten, CHE-104.780.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869668).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Guyaz, Claudia Isabel, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 6668842, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, CH-270.4.001.514-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 7, Publ. 4928260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Basel];
Meienberger, Pius, von Bussnang, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 663880, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, Dienstleistungen in den Bereichen Event, Promotion und Public Relation usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2000, S. 5256).
Statutenänderung:
18.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüllenhagen, Michael Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Allschwil, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].