Irma Keller
wohnhaft in Opfikon, aus Zürich Aktuelle Mandate: Keba-Stanzformen AG in Liquidation, Kafi Oerlikerhus AG Verbundene Personen: Markus Keller, Armin Keller, Markus Keller und mehr So bleiben Sie über "Irma Keller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Irma Keller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Irma Keller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Irma Keller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Irma Keller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Irma Keller arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Herstellung von Gütern aus Metall
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Irma Keller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Irma Keller
Publikationsnummer: 7066152, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Alterswohnungen Jona, in Jona, CH-320.7.018.415-3, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 15, Publ. 5354716).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aguilera, Marianne, von Wynigen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Irma, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Peter, von Brislach, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Blöchlinger, Pablo, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaffuri, Monika, von Luzern, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehlin-Schneeberger, Gabriela, von Bleienbach, in Uetliburg SG (Gommiswald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Gommiswald]. [behördliche Umbenennung des Wohnortes von Herrn Hügli und des Sitzes].
Publikationsnummer: 6820368, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Keba-Stanzformen AG, in Zürich, CH-020.3.914.695-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 24, Publ. 5752926).
Firma neu:
Keba-Stanzformen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.08.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Irma, von Zürich, in Opfikon, Präsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4578654, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Immobiliare Hans Keller SA, in Savosa, CH-514.3.001.624-7, Società anonima (FUSC no. 144 del 28.7.2004, pagina 11, publ. 2380410).
Persone e firme cancellate:
Keller, Irma, da Praden, in Savosa, presidente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Keller, Susan detta Susy, da Praden, in Porza, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro].