Christian Katz
wohnhaft in Egnach, aus Zürich Aktuelle Mandate: wissen.org Consulting GmbH Verbundene Personen: Ursula Lupfer So bleiben Sie über "Christian Katz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Katz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Katz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Katz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Katz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Katz arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Katz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Katz
Publikationsnummer: HR02-1006111973, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Suneco AG, in Rapperswil-Jona, CHE-447.136.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022643).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothlin, Christoph, von Lachen, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Katz, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005854503, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FSG Holding SA, in Zug, CHE-289.495.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katz, Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005781706, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
CAPE2000 GmbH, in Thayngen, CHE-101.214.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S.15, Publ. 5431092).
Firma neu:
CAPE2000 GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Ohne Domizil.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o TT Tamagni Treuhand GmbH, Brunnenwiesenstrasse 64, 8212 Neuhausen am Rheinfall. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Christian Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Katz, Christian W., von Deutschland, in Thayngen, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
TT Tamagni Treuhand GmbH (CHE-358.877.677), in Neuhausen am Rheinfall, Liquidatorin;
Tamagni, Mascia, von Bellinzona, in Neunkirch, mit Einzelunterschrift.