Christoph Kaser
wohnhaft in Wettingen, aus Niederbipp Aktuelle Mandate: Kaser & Bamert GmbH Verbundene Personen: Michael Bamert, Ray Marxer So bleiben Sie über "Christoph Kaser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Kaser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Kaser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Kaser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Kaser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Kaser arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Kaser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Kaser
Publikationsnummer: HR01-1005070411, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kaser & Bamert GmbH, in Mellingen, CHE-243.596.341, Eschmattweg 6, 5507 Mellingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Verkauf von Informatik-Dienstleistungen sowie den Handel mit Informatik-Produkten aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 11.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bamert, Michael, von Tuggen, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kaser, Christoph, von Niederbipp, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marxer, Ray, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 963961, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Creation Wines GmbH in Liquidation, in Ins, CH-036.4.040.507-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Carolyn Ann, von Ligerz, in Hermanus (ZA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Martin, Jean Claude, von Ligerz, in Hermanus (ZA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals Kaser, Heidi, von Niederbipp, in Ins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kaser, Christoph, von Niederbipp, in Ins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6924314, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Creation Wines GmbH, in Ins, CH-036.4.040.507-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S. 3, Publ. 5667100).
Firma neu:
Creation Wines GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgemuth, Felix Andreas, von Seewen, in Meikirch, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Kaser, Christoph, von Niederbipp, in Ins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Kellerhals Kaser, Heidi, von Niederbipp, in Ins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].