Elhid Karadolami
wohnhaft in Stäfa, aus Männedorf Aktuelle Mandate: mding Partner AG, Marti + Dietschweiler AG Verbundene Personen: Marcel Leuzinger, Andreas Walter Arnold, Johannes Salzgeber und mehr So bleiben Sie über "Elhid Karadolami" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elhid Karadolami"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elhid Karadolami" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elhid Karadolami"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Elhid Karadolami leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Elhid Karadolami arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Elhid Karadolami
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Elhid Karadolami
Publikationsnummer: HR02-1005527811, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Marti + Dietschweiler AG, in Männedorf, CHE-105.854.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschweiler, Hans Martin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Andreas Walter, von Meilen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen];
Karadolami, Elhid, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf].
Publikationsnummer: HR02-1005115004, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 9156 vom 07.03.2018 mding Partner AG, in Männedorf, CHE-280.838.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4104561).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karadolami, Elhid, von Männedorf, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004963964, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Marti + Dietschweiler AG, in Männedorf, CHE-105.854.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner Treuhand & Revisions AG (CHE-101.397.522), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschweiler, Hans Martin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Salzgeber, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Andreas Walter, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Karadolami, Elhid, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boltshauser, Eveline, von Appenzell, in Bubikon, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnell Treuhand AG (CHE-108.473.325), in Stäfa, Revisionsstelle.