Claudia Kammermann-Akeret
wohnhaft in Münchenbuchsee, aus Bowil Aktuelle Mandate: CK Claudia Kammermann Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Claudia Kammermann-Akeret" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Kammermann-Akeret"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Kammermann-Akeret" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Kammermann-Akeret"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Kammermann-Akeret leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Kammermann-Akeret arbeiten
Erbringung von div. Dienstleistungen
Erbringung von div. Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Kammermann-Akeret
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Kammermann-Akeret
Publikationsnummer: HR02-1004635498, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein Jugendwerk, in Münchenbuchsee, CHE-331.968.169, Verein (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019801).
Statutenänderung:
16.05.2019.
Umwandlung:
Der Verein wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.05.2019 und Bilanz per 01.01.2019 mit Aktiven von CHF 959'572.02 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 939'572.02 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Das zuletzt einzige Vereinsmitglied erhält 200 Stammanteile zu CHF 100.00.
Firma neu:
Jugendwerk GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von wirkungsstarker Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in der Schweiz durch Entwicklung von Zielsetzungen und Strukturen, welche den örtlichen Bedürfnissen entsprechen sowie die Führung und Weiterentwicklung von lokaler Jugendarbeit oder Schulsozialarbeit im Auftrag von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die praxisorientierte Schulung und Weiterbildung von Freiwilligen und Mitarbeitenden, die Förderung der Ausbildung von Jugendarbeitenden und Schulsozialarbeitenden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammermann-Akeret, Claudia, von Bowil, in Münchenbuchsee, Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peyer, Daniel Bernhard, von Schaffhausen, in Mattstetten, Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Kamer-Bär, Simone Andrea, von Küssnacht SZ, in Münchenbuchsee, Mitglied, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Reto Jonathan, von Trub, in Iffwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
AAA services Meier + Franzelli (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004609349, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Farb- und Modestilberatung Koloristika, Schweizerische Informations- und Fachstelle, in Bern, CHE-108.512.994, Verein (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammermann-Akeret, Claudia, von Bowil, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tettamanti, Bettina, von Onsernone, in Riggisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4019801, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein Jugendwerk, in Münchenbuchsee, CHE-331.968.169, Verein (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987764).
Statutenänderung:
17.11.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waibel, Manfred, von Diepoldsau, in Münchenbuchsee, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann-Akeret, Claudia, von Bowil, in Münchenbuchsee, Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.