Katharina Kalt
wohnhaft in Spreitenbach, aus Leuggern Aktuelle Mandate: Big Room GmbH Verbundene Personen: Alain Campiche, Sliman Souissi, Patrick Sutter und mehr So bleiben Sie über "Katharina Kalt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katharina Kalt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Katharina Kalt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katharina Kalt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Katharina Kalt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Katharina Kalt arbeiten
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Privatpersonen mit dem Namen Katharina Kalt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Katharina Kalt
Publikationsnummer: HR02-1005938039, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Big Room GmbH, in Windisch, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005764059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Campiche, Alain, von Sainte-Croix, in Aarau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005187395, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ABA Management GmbH, in Remigen, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073918).
Domizil neu:
Kirchmattstrasse 3, 5236 Remigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Armin, von Villigen, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann-Janssen, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Remigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
S&S Capital GmbH (CHE-178.468.134), in Zug, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Souissi, Siryl, von Zetzwil, in Schlieren, mit Einzelunterschrift;
Souissi, Sliman, von Zetzwil, in Schlieren, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Patrick, von Böttstein, in Schlieren, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7057756, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ABA Management GmbH, in Remigen, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753872).
Statutenänderung:
29.01.2013.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Armin, von Villigen, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.