Ismail Suha Kahraman
wohnhaft in Oensingen, aus Türkei Aktuelle Mandate: Orpa Treuhand GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ismail Suha Kahraman" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ismail Suha Kahraman"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ismail Suha Kahraman" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ismail Suha Kahraman"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ismail Suha Kahraman leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ismail Suha Kahraman arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Ismail Suha Kahraman
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ismail Suha Kahraman
Publikationsnummer: 1274129, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ENFES Gastro GmbH, bisher in Oensingen, CHE-113.232.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022088).
Gründungsstatuten:
26.10.2006.
Statutenänderung:
27.12.2013.
Firma neu:
ASSME Gastro GmbH.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Städtli 3, 3380 Wangen an der Aare.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahraman, Ismail Suha, türkischer Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karaagac, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5112672, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ENFES Gastro GmbH, in Zuchwil, CH-241.4.006.140-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 16, Publ. 4872006).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünül, Songül, türkische Staatsangehörige, in Biberist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahraman, Ismail Suha, türkischer Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Publikationsnummer: 4222480, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Orpa Treuhand GmbH, in Oensingen, CH-240.4.000.037-4, Erbringung von Treuhanddienstleistungen für Handels-, Industrie- sowie Gewerbebetriebe und Privatpersonen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2004, S. 12, Publ. 2074934).
Statutenänderung:
19.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahraman, Canan, von Oensingen, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Diktas, Dogan, von Lyss, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahraman, Ismail Suha, türkischer Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].