Lukas Joller
wohnhaft in Romoos, aus Dallenwil Aktuelle Mandate: Genossenschaft AGRO-Treuhand Region Sursee Verbundene Personen: Peter Estermann, Thomas Jakob Hausheer, Vinzenz Meyer-Flühler und mehr So bleiben Sie über "Lukas Joller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Joller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Joller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Joller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Joller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Joller arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Joller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Joller
Publikationsnummer: HR02-1006067759, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SEP IT AG, in St. Gallen, CHE-108.290.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Xaver, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joller, Lukas, von Dallenwil, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philippe, Urs, von Oberrohrdorf, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregenzer, Benjamin Peter, von Kilchberg (ZH), in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Marc Andreas, von Ingenbohl, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004667413, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Agro-Treuhand Region Sursee, in Oberkirch, CHE-112.123.124, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ithen, Josef, von Unterägeri, in Geltwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Vinzenz, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willimann-Roth, Petra, von Schenkon, Rickenbach (LU) und Entlebuch, in Schenkon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hausheer, Thomas, von Cham, in Steinhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joller, Lukas, von Dallenwil, in Romoos, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3438493, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SEP Software Engineering Partner GmbH, in St. Gallen, CHE-108.290.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3241041).
Statuten neu:
23.03.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.02.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 634'690.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 262'116.10 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 12'000 zu 100 % liberierte Aktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
SEP IT AG.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hutter, Xaver, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joller, Lukas, von Dallenwil, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Philippe, Urs, von Oberrohrdorf, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.