Alois Jenny
wohnhaft in Hildisrieden, aus Rain Aktuelle Mandate: Jenny Science Trading LLC in liquidation, Jenny Science AG Verbundene Personen: André Jenny, Ramon Jenny, Marco Jenny und mehr So bleiben Sie über "Alois Jenny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alois Jenny"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alois Jenny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alois Jenny"
|
|
Alois Jenny
wohnhaft in Eglisau, aus Hitzkirch Aktuelle Mandate: NEXUS Media AG, Sialo GmbH Verbundene Personen: Viktor Jenny, Rosmarie Leuzinger, Beat Jenny und mehr So bleiben Sie über "Alois Jenny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alois Jenny"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alois Jenny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alois Jenny"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alois Jenny leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alois Jenny arbeiten
Handel (Maschinen)
Herstellung von Motoren und Generatoren (elektrisch)
Erbringen von Werbedienstleistungen
Automobilhandel
Handel (Maschinen)
Herstellung von Motoren und Generatoren (elektrisch)
Erbringen von Werbedienstleistungen
Automobilhandel
Privatpersonen mit dem Namen Alois Jenny
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alois Jenny
Publikationsnummer: HR02-1006063189, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
NEXUS Media AG, in Zürich, CHE-108.562.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, S.0, Publ. 6905362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Hans Heinrich, von Glarus und Netstal, in Mollis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Alois, von Hitzkirch, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Rosmarie, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Netstal und Glarus].
Publikationsnummer: HR02-1005972539, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Jenny Science Trading LLC, in Rain, CHE-229.143.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270427).
Firma neu:
Jenny Science Trading LLC in liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jenny Science Trading GmbH in Liquidation). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 22.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Alois, von Rain, in Hildisrieden, Geschäftsführer / CEO, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer / CEO, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005823620, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Jenny Science AG, in Rain, CHE-107.408.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258453).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Alois, von Rain, in Hildisrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jenny, André, von Rain, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Ramon, von Rain, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].