Christoph Jauch
wohnhaft in Malters, aus Isenthal Aktuelle Mandate: Jauch GmbH Verbundene Personen: Maria Jauch-Martin, Thomas Jauch, Walter Jauch So bleiben Sie über "Christoph Jauch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Jauch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Jauch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Jauch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Jauch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Jauch arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Jauch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Jauch
Publikationsnummer: HR02-1004509543, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Jauch GmbH, in Luzern, CHE-108.161.713, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, Publ. 5686568).
Statutenänderung:
21.11.2018.
Zweck neu:
Verwaltung von Immobilien und Anlage von Vermögen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Innovationen und Herstellungsverfahren;
Handel mit Waren und Erzeugnissen aller Art;
Finanzierung und Förderung jeglicher Art von Geschäften;
Tätigung von treuhänderischen Geschäften;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden, aber auch Aktien und Beteiligungen;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch, Hans, von Isenthal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch, Walter, von Isenthal, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Jauch, Christoph, von Isenthal, in Malters, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Jauch, Thomas, von Isenthal, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 5686568, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Jauch GmbH, bisher in Littau, CH-100.4.022.444-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 13, Publ. 5012520).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Stollbergrain 14, 6003 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch, Walter, von Isenthal, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.-- [bisher: in Littau];
Jauch, Hans, von Isenthal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.-- [bisher: in Littau];
Jauch, Christoph, von Isenthal, in Luzern, mit Einzelprokura [bisher: in Littau];
Jauch, Maria, von Isenthal, in Luzern, mit Einzelprokura [bisher: in Littau].
Publikationsnummer: 3349314, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Carrosserie Jauch GmbH, in Littau, CH-100.4.022.444-3, Führung eines Carrosseriespenglerbetriebes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2005, S. 9, Publ. 2707398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch, Christoph, von Isenthal, in Littau, mit Einzelprokura;
Jauch, Thomas, von Isenthal, in Kriens, mit Einzelprokura.