Christian Jansen
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich Verbundene Personen: Sylvie Moretto, Alexandre Pollin, Rémy Prestrl und mehr So bleiben Sie über "Christian Jansen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Jansen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Jansen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Jansen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Jansen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Jansen arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Christian Jansen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Jansen
Publikationsnummer: 5790812, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Preserve Capital Funds Advisors Ltd. (Preserve Capital Funds Advisors AG), in Zürich, CH-020.3.035.578-7, Bellerivestrasse 33, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.08.2010, 23.08.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art, insbesondere die Anlageberatung und diesbezügliche Dienstleistungen im Bereich der Marktanalyse. Die Gesellschaft kann des weiteren im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren und überhaupt alles tun, was direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängt oder diesem dienen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Daher, Walid Emil, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jansen, Christian S., norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schuster, Raimond, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 885666, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Plenum Capital Management AG, in Zürich, Entwicklung und Vermarktung von auf künstlicher Intelligenz basierenden Tradingsystemen für den Finanz- und Kapitalmarkt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 17, Publ. 656104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Christian, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Plenum Capital Management AG, in Zürich, Entwicklung und Vermarktung von auf künstlicher Intelligenz basierenden Tradingsystemen für den Finanz- und Kapitalmarkt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2001, S. 8495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Christian, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.