Heinz Jäggi
wohnhaft in Aarburg, aus Fulenbach Aktuelle Mandate: Heinz Jäggi / Restaurant Bahnhof Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Heinz Jäggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinz Jäggi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Heinz Jäggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Heinz Jäggi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Heinz Jäggi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Heinz Jäggi arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Heinz Jäggi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Jäggi
Publikationsnummer: HR02-1005713798, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hess-Honegger Personalvorsorgestiftung für die Embru-Werke, in Rüti (ZH), CHE-109.723.269, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Heinz, von Dübendorf, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radtke, Jürgen, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantel, Andreas, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Fabian, von Buttisholz, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005154050, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'097 vom 29.03.2021 Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft, in Gebenstorf, CHE-105.783.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Heinz, von Fulenbach, in Böttstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004934410, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft, in Gebenstorf, CHE-105.783.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lasku, Besnik, von Aarau, in Untersiggenthal, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltiner, Raphael, von Altstätten, in Windisch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau];
Eichholzer, Thomas, von Oberlunkhofen, in Bremgarten (AG), Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Heinz, von Fulenbach, in Böttstein, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].