Hugo Isler
wohnhaft in Nyon, aus Bellikon Aktuelle Mandate: PIMA-LAREL Sàrl, Cedream SA Verbundene Personen: Philippe Giorgis So bleiben Sie über "Hugo Isler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Isler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugo Isler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Isler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugo Isler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugo Isler arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Hugo Isler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Isler
Publikationsnummer: 1212397, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Exonatur AG, in Zürich, CH-020.3.039.947-9, Aargauerstrasse 1a, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und den Handel mit Früchten und Gemüse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Aktien:
105 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Keller, Christian Bernhard, von Zürich, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Buel, Frank Hermann Charles, von Morges, in Echichens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Hugo, von Bellikon, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CH-020.9.000.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3195958, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HPW AG, in Aarau, CH-400.4.020.889-1, Handel mit und Erbringung von Dienstleistungen mit sowie Herstellung von Lebensmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 2, Publ. 2910954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Hugo, von Bellikon, in Genolier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2910954, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HPW Marketing GmbH, in Aarau, CH-400.4.020.889-1, Handel mit und Vertrieb von Lebensmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7733).
Statutenänderung:
23.06.2005.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Anlässlich der Statutenänderung vom 23.06.2005 wurde das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.-- erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 2'244'549.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'802'543.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Firma neu:
HPW AG.
Zweck neu:
Handel mit und Erbringung von Dienstleistungen mit sowie Herstellung von Lebensmitteln;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Otmar, von Etziken, in Zürich, mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Martin, von Gränichen, in Aarau, mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Hans Peter, von Schinznach-Bad, in Erlinsbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Isler, Hugo, von Bellikon, in Genolier, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Senn, Daniel, von Densbüren, in Herznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Allgemeine Wirtschaftsprüfung und Beratung AG, in Aarau, Revisionsstelle.