Thomas Markus Josef Arnold Isenrich
wohnhaft in St. Gallen, aus St. Gallen Aktuelle Mandate: Wohnbaugenossenschaft Straubenzellstrasse Verbundene Personen: Stefan Isenrich, Raphael Markus Arnold Isenrich, Markus Isenrich und mehr So bleiben Sie über "Thomas Markus Josef Arnold Isenrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Markus Josef Arnold Isenrich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Markus Josef Arnold Isenrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Markus Josef Arnold Isenrich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Markus Josef Arnold Isenrich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Markus Josef Arnold Isenrich arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Markus Josef Arnold Isenrich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Markus Josef Arnold Isenrich
Publikationsnummer: 3273251, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
1741 Fund Solutions AG, in St. Gallen, CHE-104.833.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3207333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenrich, Thomas Markus Josef Arnold, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czok, Dr. Wojciech Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Donno, Antonio, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3227745, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Straubenzellstrasse, in St. Gallen, CHE-108.645.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, Publ. 6258240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenrich, Arnold, von Wuppenau, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Rolf, von Urnäsch, in Appenzell, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenrich, Markus, von Wuppenau und St. Gallen, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isenrich, Raphael, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenrich-Bärlocher, Isabelle, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenrich, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenrich, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenrich, Karin, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2248845, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
1741 Asset Management AG, in St. Gallen, CHE-104.833.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2050095).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 10.06.2015 Aktiven von CHF 2'796'904.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'796'903.00 auf die Notenstein Asset Management AG, in St. Gallen (CHE-321.542.171).
Gegenleistung:
CHF 1.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmünder, Alfred, von Appenzell, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisel, Dr. Patrik, von Wilchingen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttel Rieger, Dr. Dominique Bernard, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Alexander, von Basel, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Urs Kaspar Alfred, von Uznach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Ernst Anton, von St. Gallen, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiole, Eelco Rokus Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorster, Jan Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donno, Antonio, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochreutener, René, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenrich, Thomas Markus Josef Arnold, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.