Cla Iseli
wohnhaft in Märstetten, aus Hasle bei Burgdorf Aktuelle Mandate: InThreeDee GmbH Verbundene Personen: Patrik Brunner So bleiben Sie über "Cla Iseli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cla Iseli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cla Iseli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cla Iseli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Cla Iseli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Cla Iseli arbeiten
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Privatpersonen mit dem Namen Cla Iseli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Cla Iseli
Publikationsnummer: HR02-1005549275, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heiniger Kabel AG, in Köniz, CHE-111.734.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460280).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Claudia, von Rüegsau, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005515172, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
GCD GmbH, in Olten, CHE-307.885.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276491).
Statutenänderung:
01.07.2022.
Firma neu:
Molinaro Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Nellenacker 13, 4614 Hägendorf.
Zweck neu:
Beratung im Bereich von Versicherungen und deren Vermittlung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Claudio, von Jegenstorf, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molinaro, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nedeljkovic, Dušan, von Olten, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005276491, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
GCD GmbH, in Olten, CHE-307.885.904, Mühletalweg 18, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.07.2021.
Zweck:
Betrieb von Gastronomieunternehmungen aller Art, Veranstaltung von Events aller Art sowie Beratung von Gastronomiebetrieben. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 05.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iseli, Claudio, von Jegenstorf, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Molinaro, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nedeljkovic, Dušan, von Olten, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.