René Imfeld
wohnhaft in Sachseln, aus Lungern Aktuelle Mandate: Imfeld Storen GmbH Verbundene Personen: Doris Imfeld So bleiben Sie über "René Imfeld" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "René Imfeld"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "René Imfeld" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "René Imfeld"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen René Imfeld leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen René Imfeld arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen René Imfeld
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: René Imfeld
Publikationsnummer: 3769727, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Imfeld Storen GmbH, in Sarnen, CHE-110.471.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, Publ. 5058384).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, René, von Lungern, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00];
Imfeld, Doris, von Lungern, in Sachseln, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5162174, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Genossenschaft Quartierüberbauung Mörlialp, in Giswil, CH-140.5.001.952-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2004, S. 7, Publ. 2501770). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 01.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Kurt, von Eiken AG, in Sarnen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Imfeld, René, von Lungern, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Barbara, von Lungern, in Kerns, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 2066442, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Imfeld Storen GmbH, in Sachseln, Bahnhofstrasse 12, 6072 Sachseln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.01.2004.
Zweck:
Verkauf, Unterhalt und Reparaturen von Sonnen- und Lamellenstoren, Rollladen und Beschattungssystemen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben und verwalten, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von René Imfeld, Sachseln, gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 05.01.2004 Vermögenswerte (Storenlift, Bürogeräte, Büroeinrichtung, Werkzeuge, Waren- und Ersatzteillager) zum Preise von CHF 39'000.--, welcher Betrag auf das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Imfeld, René, von Lungern, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.--;
Imfeld, Doris, von Lungern, in Sachseln, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.