Peter Rudolf Iltgen
wohnhaft in Zürich, aus Rüti (ZH) Aktuelle Mandate: All-In Finanz AG, Peter R. Iltgen Vermögensverwaltung AG und mehr Verbundene Personen: Maguy Scaglia, Benoît Andres, Philipp Henri Métrailler und mehr So bleiben Sie über "Peter Rudolf Iltgen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Rudolf Iltgen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Rudolf Iltgen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Rudolf Iltgen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Rudolf Iltgen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Rudolf Iltgen arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von Fondsmanagement
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Peter Rudolf Iltgen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Rudolf Iltgen
Publikationsnummer: 1679969, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ilmo AG, in Zug, CHE-103.283.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, Publ. 6589942).
Firma neu:
Ilmo AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iltgen, Peter, von Rüti ZH, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6536306, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Edefin AG, in Zug, CH-020.3.907.317-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, S. 0, Publ. 6387304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uffer, Jacques, von Savognin, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iltgen, Peter, von Rüti ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5272142, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Reinterfakt AG, in Zug, CH-170.3.002.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2005, S. 18, Publ. 3054608).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Beratung, Vermittlung und Verwaltung von Vermögenswerten auf fremde und eigene Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen einzelner oder sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief, Telefax und/oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig & Partner Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iltgen, Peter, von Rüti ZH, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH].