Ljiljana Ilic
wohnhaft in Vernier, aus Genève Aktuelle Mandate: ILIC Broker Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ljiljana Ilic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ljiljana Ilic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ljiljana Ilic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ljiljana Ilic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ljiljana Ilic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ljiljana Ilic arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Ljiljana Ilic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ljiljana Ilic
Publikationsnummer: 4236002, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HSO Handelsschulorganisation AG, in Zürich, CH-020.3.912.242-8, Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen im kaufmännischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 27, Publ. 3983608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milosavljevic, Zoran, von Neuenhof, in Neuenhof, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braumandl, Monika, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ilic, Ljiljana, von Uster, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Klara, von Heimiswil, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Gantner, Bernard, von Flums, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerauer Nägelin, Beatrice, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: 2598930, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HSO Handels- und Kaderschule Oerlikon Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.912.242-8, Betrieb einer Handels- und Kaderschule, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 16, Publ. 2393108).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milosavljevic, Zoran, von Neuenhof, in Neuenhof, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Cadisch, Renato, von Zürich und Präz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura];
Braumandl, Monika, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura];
Ilic, Ljiljana, von Uster, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura];
Bühler, Klara, von Heimiswil, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HSO Handels- und Kaderschule Oerlikon Zürich AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2002, S. 19, Publ. 438788).
Statutenänderung:
5.04.2002.
Zweck neu:
Betrieb einer Handels- und Kaderschule mit Aus- und Weiterbildungen von Jugendlichen und Erwachsenen im kaufmännischen Bereich;
kann auf eigene oder fremde Rechnung Liegenschaften erwerben, verwalten, überbauen, erneuern und verkaufen sowie in diesem Zusammenhang Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftes der Einzelfirma 'Handelsschule Oerlikon-Zürich R. Jost', in Zürich 11, gemäss Bilanz per 31.12.1989 zum Preise von CHF 119 594.85, von dem CHF 100 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilic, Ljiljana, von Uster, in Pfäffikon, mit Einzelprokura.